- LandÖsterreich ; Deutschland
- BerufSchauspieler ; Regisseur ; Schauspieler
- Weitere Angaben1897-1959; stv. Landesleiter der Reichstheaterkammer; August 1938 bis April 1939 prov. Leiter des Burgtheaters
- VerbindungenBurgtheater Wien
Datenquelle: GND
Vorwärts 38 (26.8.1921) 401
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 38 (27.8.1921) 403
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 44 (10.1.1927) 15
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Sozialdemokrat 9 (2.10.1929) 230
Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen RepublikPrag : [Verlag nicht ermittelbar], 1921-1938Sozialdemokrat 12 (24.2.1932) 47
Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen RepublikPrag : [Verlag nicht ermittelbar], 1921-1938