- LandDeutschland
- BerufSoldat ; Diplomat
- Weitere AngabenPromotion 1924; Dt. Offizier u. Diplomat; ab 1920 beim Auswärtigen Amt; 1923-1928 Tätigkeit an verschiedenen Konsulaten in der UdSSR; 1928-1930 an der Botschaft in Moskau; 1930-1936 im Auswärtigen Amt (AA); 1936-1939 an der Botschaft in Paris; 1939-1940 im AA; 1940-1941 Generalkonsul in Batum (Kaukasus); 1941-1944 Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, Verbindungsoffizier zum Oberkommando des Heeres und Bevollmächtigter des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete bei der Heeresgruppe im Kaukasus; 1945 im AA Leiter des Referats Ferner Osten in der Handelspolitischen Abteilung; 1945-1946 in amerikanischer Internierung; 1947-1953 Berater verschiedener amerikanischer Dienststellen in Deutschland in ostpolitischen Fragen; 1953 Vertragsangestellter im BMWi, seit 1953 erneut im AA und 1953-1958 Leiter der Unterabteilung Ost; 1956-1957 im Zusammenhang mit Vorwürfen wegen seiner Tätigkeit im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete beurlaubt; 1958-1960 Generalkonsul in Hongkong
Datenquelle: GND
Vorwärts 29 (10.9.1912) 211
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 29 (14.12.1912) 292
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Sozialdemokrat 15 (31.7.1935) 176
Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen RepublikPrag : [Verlag nicht ermittelbar], 1921-1938