- LandTschechische Republik ; Österreich
- BerufEthnologe ; Prähistoriker ; Archäologe ; Geologe ; Naturwissenschaftler ; Forschungsreisender
- Weitere Angaben1877 Assistent, 1882 Kustos und Leiter der ethnographischen Abteilung, 1886-1919 Direktor der Anthropologisch-ethnographischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien. In der Wiener Anthropologischen Gesellschaft hatte Heger verschiedene Posten inne, von 1906 bis 1920 war er Vizepräsident der Gesellschaft.
- VerbindungenNaturhistorisches Museum Wien ; Naturhistorisches Museum Wien. Anthropologische Abteilung ; Anthropologische Gesellschaft
Datenquelle: GND
Vorwärts 19 (28.10.1902) 252
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 28 (9.9.1911) 211
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 32 (15.8.1915) 224
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Sozialdemokrat 17 (13.1.1937) 11
Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen RepublikPrag : [Verlag nicht ermittelbar], 1921-1938Sozialdemokrat 17 (6.10.1937) 235
Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen RepublikPrag : [Verlag nicht ermittelbar], 1921-1938Sozialdemokrat 18 (22.4.1938) 94
Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen RepublikPrag : [Verlag nicht ermittelbar], 1921-1938