- LandDeutschland
- BerufJurist
- Weitere AngabenStudium an den Universitäten Bonn, Würzburg und München: Theologie, Philosophie, Rechts- und Staatswissenschaften. - 1927 Regierungsassessor in Köln, 1929-1931 Referent in Koblenz. - Seit 1931 im preußischen Ministerium des Inneren, seit 1936 im Reichsversicherungsamt in Berlin. - Seit 1939 Leiter der Überwachung des Sozialversicherungswesens in Böhmen und Mähren. - 1950 leitende Position im Bundesarbeitsministerium in Bonn. - 1954-1968 erster Präsident des Bundessozialgerichts in Kassel
- VerbindungenDeutschland (Bundesrepublik). Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
Datenquelle: GND
Vorwärts 25 (9.5.1908) 108
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Freiheit 2 (27.8.1919) 410
Wiegmann, Elsa ; Seidel, Richard ; Stein, Alexander ; Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands ; Unabhängige Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : [Verlag nicht ermittelbar], [1918-1922]Freiheit 2 (15.9.1919) 445
Wiegmann, Elsa ; Seidel, Richard ; Stein, Alexander ; Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands ; Unabhängige Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : [Verlag nicht ermittelbar], [1918-1922]Vorwärts 42 (19.3.1925) 132
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933