- LandDeutschland
- BerufChemiker
- Weitere AngabenGeschäftsführer (1928), später Hauptgeschäftsführer (1936) und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Johann A. Benckiser GmbH
Datenquelle: GND
Vorwärts 21 (5.6.1904) 130
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 21 (29.9.1904) 229
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Unterhaltungsblatt des Vorwärts 21 (9.10.1904) 199
Berlin : Singer, 1897-1918Vorwärts 22 (17.2.1905) 41
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Unterhaltungsblatt des Vorwärts 23 (6.1.1906) 4
Berlin : Singer, 1897-1918Vorwärts 32 (22.8.1915) 231
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 42 (17.11.1925) 543
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (7.12.1929) 574
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933