- LandÖsterreich
- BerufArzt ; Gynäkologe ; Hochschullehrer
- Weitere AngabenSeit 1841 Studium Wien; 1847 promoviert; als Sekundararzt im allgemeinen Krankenhause Leitung (1848), später Assistent an der geburtshilflichen Klinik für Ärzte unter Professor Klein (1849 bis 53), habilitierte sich 1853 als Privatdozent; Professor der Geburtshilfe in Trient; Vize-Direktor der Tiroler Landes-Gebär- und Findelanstalt; eseit November 1856 Professor der geburtshilflichen Klinik für Ärzte in Wien; 1867 und 71 Dekan der med. Fakultät; 1868 1869 Rektor der Universität in Wien. Im Jahre 1872 wurde B. in den österreichischen Ritterstand erhoben
Datenquelle: GND
Vorwärts 10 (29.11.1893) 280
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 38 (6.1.1921) 7
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933