- LandDeutschland
- BerufPolitiker ; Jurist ; Oberbürgermeister ; Innenminister ; Minister ; Rechtsanwalt
- Weitere Angaben1946-1949 Oberbürgermeister der Stadt Essen, 1949-1950 Bundesinnenminister, 1966-1969 Bundesjustizminister, 1969-1974 3. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland ; Mitglied des Deutschen Bundestages 15.10.1957-24.06.1969; 3. WP, 4. WP, 5. WP ; Bundesminister der Justiz 01.12.1966-26.03.1969 ; Bundespräsident 01.07.1969-30.06.1974 ; Bundesminister des Inneren 20.09.1949-11.10.1950 ; Mitglied der Partei CDU, 1952 Wechsel in die Partei GVP, 1957 Wechsel in die Partei SPD
- VerbindungenSozialdemokratische Partei Deutschlands ; Deutschland (Bundesrepublik). Bundespräsident
Datenquelle: GND
Vorwärts 17 (14.8.1900) 187
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 17 (28.8.1900) 199
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 32 (29.4.1915) 117
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933