- LandÖsterreich
- BerufGeologe
- Weitere Angaben1901 trat er in die k.k. Geologische Reichsanstalt, der späteren Geologischen Bundesanstalt, deren Leiter er in den Jahren 1932 bis 1935 war. In den Jahren 1920 und 1921 war er auch Vorsitzender der Geologischen Gesellschaft.
- VerbindungenGeologische Reichsanstalt ; Geologische Bundesanstalt ; Geologische Gesellschaft (Wien)
Datenquelle: GND
Vorwärts 22 (6.7.1905) 155
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 23 (8.5.1906) 105
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933