- LandDeutschland
- BerufGeschäftsführer
- Weitere AngabenMitglied der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 1946 - 1948; Fraktion: SPD
Datenquelle: GND
Vorwärts 41 (8.5.1924) 214
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 41 (11.5.1924) 220
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 45 (11.4.1928) 171
Liebknecht, Wilhelm ; Leviné, Eugen ; Sozialdemokratische Partei DeutschlandsBerlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933